- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 553553
- Przejdź do strony nr 554554
- Przejdź do strony nr 555555
- Aktualna strona nr 556556
- Przejdź do strony nr 557557
- Przejdź do strony nr 558558
- Przejdź do następnej strony
- Przejdź do ostatniej strony
Rodzaj dokumentu | Opis | Data | Czynność | Osoba | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
Kadencja 2018 - 2024 | Markowicz Tomasz - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-02-06 10:51:28 | Aktualizacja | admin mm | BOWR-OR.11 |
Kadencja 2018 - 2024 | Kobos Marcin - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-02-06 10:50:24 | Aktualizacja | admin mm | BORW-OR.10 |
Kadencja 2018 - 2024 | Knapski Sławomir - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-02-06 10:49:15 | Aktualizacja | admin mm | BOWR-OR.9 |
Kadencja 2018 - 2024 | Kiełczewski Julian - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-02-06 10:45:32 | Aktualizacja | admin mm | BOWR-OR.8 |
Kadencja 2018 - 2024 | Jurasz Ewa - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-02-06 10:42:28 | Aktualizacja | admin mm | BOWR-OR.7 |
Kadencja 2018 - 2024 | Janczewski Wojciech - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-02-06 10:40:05 | Aktualizacja | admin mm | BOWR-OR.6 |
Kadencja 2018 - 2024 | Gryska Marzena - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023. | 2020-02-06 10:38:14 | Aktualizacja | admin mm | BOWR-OR.5 |
Kadencja 2018 - 2024 | Grewling Łukasz - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | 2020-02-06 10:37:11 | Aktualizacja | admin mm | BOWR-OR.4 |
Kadencja 2018 - 2024 | Borowski Mateusz - oświadczenia majątkowe 2018 -2023 | 2020-02-06 10:24:41 | Aktualizacja | admin mm | BOWR-OR.3 |
Kadencja 2018 - 2024 | Borowski Mateusz - oświadczenia majątkowe 2018 -2023 | 2020-02-06 10:23:34 | Aktualizacja | admin mm | BOWR-OR.3 |
Barełkowska Dorota - oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 | Usunięcie | Admin | BOWR-OR.2 | ||
Oświadczenia majątkowe Wójta i pozostałych pracowników Urzędu | Kierownik WSO Wiesława Błaszyk - oświadczenia majątkowe | 2020-02-06 09:18:45 | Aktualizacja | Paulina Sobańska | BOWR.35 |
Kadencja 2018 -2024 | Komisja Rewizyjna | 2020-02-05 11:12:35 | Aktualizacja | Joanna Chwialkowska | KOMISJA008 |
Kadencja 2018 -2024 | Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki | 2020-02-04 12:27:27 | Aktualizacja | Joanna Chwialkowska | KOMISJA013 |
Bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych | Remont elewacji i pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jankowicach | 2020-02-04 11:57:49 | Aktualizacja | Tomasz Musielak | WIKOŚ.7021.1.2.2020 |
Bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych | Remont elewacji i pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jankowicach | 2020-02-04 11:52:59 | Aktualizacja | Radosław Wawrzyniak | WIKOŚ.7021.1.2.2020 |
Bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych | Remont elewacji i pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jankowicach | 2020-02-04 11:48:33 | Publikacja | Radosław Wawrzyniak | WIKOŚ.7021.1.2.2020 |
Ogłoszenia ws. decyzji lokalizacyjnych | Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej | 2020-02-04 11:27:00 | Aktualizacja | Tomasz Musielak | WZP.6733.1.2020 |
Ogłoszenia ws. decyzji lokalizacyjnych | Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej | 2020-02-04 11:25:59 | Aktualizacja | Michał Fengler | WZP.6733.1.2020 |
Ogłoszenia ws. decyzji lokalizacyjnych | Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ws. budowy drogi wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 121/5 w miejscowości... | 2020-02-04 11:19:25 | Publikacja | Michał Fengler | WZP.6733.1.2020 |
- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 553553
- Przejdź do strony nr 554554
- Przejdź do strony nr 555555
- Aktualna strona nr 556556
- Przejdź do strony nr 557557
- Przejdź do strony nr 558558
- Przejdź do strony nr 559
- Przejdź do ostatniej strony